Çukurova Üniversitesi'ne Değerli Hizmetlerinizden
Dolayı Saygı ve Şükranlarımızı Sunuyoruz
- Enstitü Müdürleri
-
(26.09.1982-10.10.1997) Prof. Dr. Ural DİNÇ
-
(15.10.1997-17.02.1999) Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
-
(17.02.1999-18.02.2002) Prof. Dr. Melih BORAL
-
(18.02.2002-18.02.2005) Prof. Dr. Fikri AKDENİZ
-
(18.02.2005-18.02.2008) Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
-
(18.02.2008-12.10.2009) Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ
-
(12.10.2009-15.05.2012) Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL
-
(16.05.2012-31.08.2012) Prof. Dr. M. Rifat ULUSOY
-
(03.09.2012- 18.01.2013) Prof. Dr. Selahattin SERİN
- Müdür Yardımcıları
- (04.10.1982- 10.10. 1997) Prof. Dr. Nedim UYGUN
- (04.10.1982-17.10.1988) Prof. Dr. Mehmet KOCA
- (17.10.1988-10.09.1991) Prof. Dr. Metin GÜRSES
- (20.09.1991- 24.04.1996) Prof. Dr. Tuğrul GÖNCEL
- (11.07.1996- 10.10.1997) Prof. Dr. Ergüzer BİNGÖL
- (20.10.1997- 05.03.1999) Prof. Dr. Fikri AKDENİZ
- (20.10.1997-18.02.2002) Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN
- (05.03.1999- 28.02.2000) Doç. Dr. Doğan DÖNMEZ
- (18.02.2002-18.02.2005) Prof. Dr. Kazım ABAK
- (18.02.2002-18.02.2005) Doç. Dr. Doğan DÖNMEZ
- (18.02.2005-09.10.2009) Prof. Dr. Saliha KIRICI
- (24.02.2005-09.10.2009) Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
- (21.10.2009-04.10.2010) Prof. Dr. Yeşim AYSAN
- (17.11.2009.-12.11.2010) Prof. Dr. Doğan DÖNMEZ
- (12.11.2010-16.09.2011) Doç. Dr. Zekeriya TÜFEKÇİ
- (14.10.2010- 15.05.2012) Doç. Dr. Nuriye SAY
- (25.05.2012- 02.10.2012) Doç. Dr. Gonca AYIK
- (16.05.2012- 21.01.2012) Doç. Dr. Nuriye SAY
- (02.10.2012- 21.01.2013) Yrd. Doç. Dr. Çağatayhan B. ERSÜ